Andrea Edwin Frey
residente a Adliswil, da Schötz Mandati attuali: FreyTrade AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Edwin Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Edwin Frey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Edwin Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Edwin Frey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Edwin Frey
Persone con il nome Andrea Edwin Frey lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Andrea Edwin Frey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Edwin Frey
Numero di pubblicazione: 4430085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FreyTrade AG, in Zürich, CHE-100.622.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, Publ. 4784926).
Statutenänderung:
17.08.2018.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Schürbachstrasse 9, 8134 Adliswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andrea Edwin, von Schötz, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 5473998, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kellenberger Frisch Service AG, in Zürich, CH-020.3.914.781-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 33, Publ. 5011584).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andrea Edwin, von Schötz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4491286, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Trade & Retail AG, in Volketswil, CH-020.3.028.682-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 22, Publ. 3336332).
Vermögensübertragung:
Die Pro Trade & Retail AG überträgt gemäss Vertrag vom 14.03.2008 Aktiven von CHF 5'376'027.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'166'084.83 auf die Distribution Suisse (DS) Holding SA, in Martigny (CH-621.3.007.106-2).
Gegenleistung:
Gutschrift von CHF 209'942.85.
Firma neu:
Pro Trade & Retail AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.] Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.03.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauer, Marcel Alfred, von Dietikon und Zürich, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshardt, Felix, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer;
Frey, Andrea Edwin, von Schötz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer;
Hofstetter-Kümmerli, Ruth, von Aesch ZH und Olten, in Aesch ZH, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer;
Lehmann, Andreas, von Lauperswil, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduit, Jean-Marc, von Fully, in Fully, einziges Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.