André Frey
residente a Schliern b. Köniz, da Densbüren Mandati attuali: Baker Tilly OBT AG, FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG e di più Persone correlate: Christian Affolter, Flavio Hürsch, Nadine Moser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Frey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Frey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Frey
Persone con il nome André Frey lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome André Frey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Frey
Numero di pubblicazione: HR02-1006010721, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AG Bleicherweg - Talstrasse, in Zürich, CHE-102.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Monika, von Zürich und Bad Zurzach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andreas, von Zürich, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005953322, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
St. Leonhards Vertriebs AG, in Urdorf, CHE-114.169.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208020).
Statutenänderung:
16.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb der Produkte der Unternehmensgruppe St. Leonhards Betriebe sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peichl, Otto, von Rupperswil, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andreas, von Horgen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005947748, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BOSS Real Estate AG, in Fislisbach, CHE-114.419.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider-Bosshard, Tina Veronika, von Wettingen, in Fislisbach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schneider, Tina, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Sven Viktor, von Wettingen, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bosshard, Sven, in Mellingen];
Frey-Schibli, Andrea, von Fislisbach, in Fislisbach, mit Einzelunterschrift [bisher: Frey, Andrea, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].