Fabian Jakob Freitag
residente a Schwanden, da Glarus Süd Mandati attuali: Freitag Transporte AG Persone correlate: Dominik Schuler, Jakob Freitag Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Jakob Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Jakob Freitag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Jakob Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Jakob Freitag"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Jakob Freitag
Persone con il nome Fabian Jakob Freitag lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Fabian Jakob Freitag
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Jakob Freitag
Numero di pubblicazione: HR02-1006080599, Ufficio del registro di commercio Glarona
Freitag Transporte AG, in Glarus Süd, CHE-102.753.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trümpi, Jakob, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freitag, Fabian Jakob, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennenda (Glarus), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schuler, Dominik, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freitag, Jakob, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4102679, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Transport AG Elm, in Glarus Süd, CHE-102.753.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1180383).
Statutenänderung:
05.03.2018.
Firma neu:
Freitag Transporte AG.
Domizil neu:
Sernftalstrasse 40, 8765 Engi.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freitag, Jakob, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freitag, Fabian Jakob, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6135402, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Transport AG Elm, in Elm, CH-160.3.001.529-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2006, S. 8, Publ. 3330644).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freitag, Jakob, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Elm und Engi, in Engi];
Trümpi, Jakob, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ennenda, in Ennenda];
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher: VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG, in Niederurnen].