Christian Freitag
residente a Arbon, da Glarus Süd Mandati attuali: Garage Kaufmann AG Wittenbach, FREITAGS AG e di più Persone correlate: Mario Rohner, Patrick Retter, Christoph Richner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Freitag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Freitag"
|
|
Christian Freitag
residente a Chapelle-s-Moudon, da Germania Mandati attuali: MEDTAG Sàrl Persone correlate: Laura Calvo Jabalquinto Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Freitag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Freitag"
|
|
Christian Freitag
residente a Freienbach, da Germania Mandati attuali: Joumase Consulting Sàrl Persone correlate: Reon Coetzee Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Freitag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Freitag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Freitag"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Freitag
Persone con il nome Christian Freitag lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi connessi al trasporto
Altre libere professioni
Commercio di prodotti alimentari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi connessi al trasporto
Altre libere professioni
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Christian Freitag
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Freitag
Numero di pubblicazione: HR02-1006062507, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Garage Kaufmann AG Wittenbach, in Wittenbach, CHE-107.290.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Martin Clemens, von Degersheim und Gossau (SG), in Freidorf TG (Roggwil (TG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freitag, Christian, von Glarus Süd, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Retter, Patrick, von Fischingen, in Hefenhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Mario, von Rüthi (SG), in Frasnacht (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005612606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
mooh Genossenschaft, in Zürich, CHE-282.239.577, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freitag, Christian, von Glarus Süd, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellauer, Roger, von Lommis, in Sulgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005348931, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FREITAGS AG, in Arbon, CHE-113.017.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3959401).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Liquidationen von Nachlässen aller Art. Sie verkauft die anfallenden Gegenstände und Waren übers Internet, auf speziellen Hausverkäufen oder im direkten Angebot an Interessenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
640 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 360 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 07.07.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag mit Inventarliste vom 19.06.2006 Restaurantinventar (Maschinen, Apparate, Tische, Stühle, Klima- und Stereoanlage, Flipperkasten, Hellraumprojektor, Flipchart, Garderobenschränke) und Kücheninventar (Elektroherd, Kombisteamer, Abwaschmaschine, Wärmeschrank, Glaskeramik-Grill+Induktion, Vacumiermaschine, Aufschnittmaschine, Chromstahlkombination, Bodenreinigungsmaschine), wofür 950 Namenaktien zu je CHF 100 ausgegeben werden und CHF 9'050 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldinger, Rolf, von Rekingen AG, in Arbon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freitag-Kubli, Irène, von Glarus Süd, in Frasnacht (Arbon), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Freitag-Kubli, Irène Erina, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Freitag, Christian, von Glarus Süd, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freitag, Samantha, von Glarus Süd, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.