Thomas Jürg Freiburghaus
residente a Schneisingen, da Neuenegg Mandati attuali: Thur Milch Ring AG, HOCHDORF Swiss Nutrition AG e di più Persone correlate: Andreas von Wyl, Ralph Peter Siegl, Marlène Tagliavini e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Jürg Freiburghaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Jürg Freiburghaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Jürg Freiburghaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Jürg Freiburghaus"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Jürg Freiburghaus
Persone con il nome Thomas Jürg Freiburghaus lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Produzione di commestibili
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Commercio di prodotti alimentari
Produzione di commestibili
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Thomas Jürg Freiburghaus
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Jürg Freiburghaus
Numero di pubblicazione: HR02-1005824073, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Thur Milch Ring AG, in Sulgen, CHE-105.447.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Cemil, von Gaiserwald, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegglin, Hubert, von Menzingen, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marc, von Hohentannen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freiburghaus, Thomas, von Neuenegg, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005793391, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HOCHDORF Swiss Nutrition AG, in Hochdorf, CHE-112.556.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahrle, Gerhard, von Goldach, in Gaiserwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Ralph, von Bülach, in Bubikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Freiburghaus, Thomas Jürg, von Neuenegg, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005764901, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HOCHDORF Holding AG, in Hochdorf, CHE-102.468.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550302).
Statutenänderung:
10.05.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Markus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philardeau, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skotnicki-Hoogland, Marjanna, niederländische Staatsangehörige, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freiburghaus, Thomas Jürg, von Neuenegg, in Schneisingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.