Caspar Florian Forrer
residente a Zürich, da St. Gallen Mandati attuali: Forrer Stieger Architekten AG Persone correlate: Jürg Martin Stieger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Caspar Florian Forrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Caspar Florian Forrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Caspar Florian Forrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Caspar Florian Forrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Caspar Florian Forrer
Persone con il nome Caspar Florian Forrer lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Caspar Florian Forrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Caspar Florian Forrer
Numero di pubblicazione: HR02-1006021487, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Forrer Stieger Architekten AG, in St. Gallen, CHE-102.120.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605659). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Jürg, von Oberriet (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Caspar Florian, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].
Numero di pubblicazione: 6543650, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Atima AG, in St. Gallen, CH-320.3.015.519-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 19, Publ. 4786582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Rudolf, von Wattenwil, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Caspar Florian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieger, Jürg Martin, von Oberriet SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5826992, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Forrer Krebs Ley Architekturbüro AG, in St. Gallen, CH-320.3.023.516-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2007, S. 9, Publ. 3725300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Stefan, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Caspar Florian, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.