Fabio Fontana
residente a Osogna, da Chiasso Mandati attuali: Fontana Fratelli Persone correlate: Luca Fontana Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Fontana", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Fontana"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Fontana", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Fontana"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabio Fontana
Persone con il nome Fabio Fontana lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Privato con il nome Fabio Fontana
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabio Fontana
Numero di pubblicazione: HR02-1006089263, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
allcasa AG, in Stetten (SH), CHE-323.692.404, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142349).
Statutenänderung:
16.07.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und kann Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Weiter haltet und handelt die Gesellschaft mit Waren und Fahrzeugen aller Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontana, Fabio Aniello, von Schaffhausen, in Stetten SH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fontana, Nicole Veronika, von Schaffhausen, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichische Staatsangehörige, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005844773, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
FCS Betriebs AG, in Schaffhausen, CHE-114.291.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, S.0, Publ. 2401699).
Firma neu:
FCS Betriebs AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Agnes Fontana, Durachweg 13, 8200 Schaffhausen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Aniello, von Schaffhausen, in Neunkirch, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontana, Agnes, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005371528, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Nutriathletic AG, in Wollerau, CHE-479.810.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200026).
Statutenänderung:
22.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 883'400.00 [bisher: CHF 815'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 883'400.00 [bisher: CHF 815'200.00].
Aktien neu:
883'400 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 815'200 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 22.12.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 80'000.00, wofür 16'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 22.12.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 365'400.00, wofür 52'200 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Fabio, von Breggia, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bingisser Treuhand AG (CHE-189.813.100), in Einsiedeln, Revisionsstelle.