Frank Flückiger
residente a Epalinges, da Auswil Mandati attuali: Cartonnages Delavy S.A. Persone correlate: Rayan Pozzi, Michael Atti, Gregory Dutoit e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Flückiger"
|
|
Frank Flückiger
residente a Sierre, da Rohrbach Mandati attuali: Terra Brasil Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Flückiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Flückiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Flückiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frank Flückiger
Persone con il nome Frank Flückiger lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Esercizio delle aziende gastronomiche
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Frank Flückiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frank Flückiger
Numero di pubblicazione: HR02-1005622607, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Terra Brasil Sàrl, à Sierre, CHE-112.141.085, société à responsabilité limitée (No. FOSC 105 du 03.06.2020, Publ. 1004902209).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Alves Flückiger, Jovanete, de Rohrbach, à Sierre, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Flückiger, Frank, de Rohrbach, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3016569, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Terra Brasil Sàrl, à Sierre, CHE-112.141.085, société à responsabilité limitée (No. FOSC 169 du 01.09.2010, p. 19, Publ. 5794332).
Inscription ou modification de personne(s):
Flückiger, Frank, de Rohrbach, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
Alves Flückiger, Jovanete, de Rohrbach, à Sierre, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5794332, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FK COMMUNICATION Sàrl, précédem. à Sion, CH-626.4.009.556-9, société à responsabilité limitée (FOSC no 245 du 16.12.2004, p. 20, publ. 2593226).
Modification des statuts:
13.08.2010.
Nouvelle raison sociale:
Terra Brasil Sàrl.
Nouveau siège:
Sierre.
Nouvelle adresse:
Av. du Rothorn 9B, 3960 Sierre.
Nouveau but:
l'exploitation d'un ou plusieurs cafés-restaurants (cf. statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvel organe de publication:
BO et quand la loi l'exige, la FOSC.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Personne et signature radiée:
Krstev, Sacha, de Randogne, à Randogne, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Flückiger, Frank, de Rohrbach, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: à Venthône, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.--]. Selon déclaration du gérant du 13.08.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].