René Jean Florey
residente a Sion, da Anniviers Mandati attuali: Agence pour la citoyenneté et la performance des organisations (ACPO) SA, QualiTest & Management Sàrl e di più Persone correlate: Laurent Louis Menoud, Kevin George Greenwood, Benoît Florey e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Jean Florey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Jean Florey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Jean Florey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Jean Florey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Jean Florey
Persone con il nome René Jean Florey lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Altre servici in educazione
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Altre servici in educazione
Privato con il nome René Jean Florey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Jean Florey
Numero di pubblicazione: HR02-1005340677, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
QualiTest SA, à Sion, CHE-108.389.601, société anonyme (No. FOSC 97 du 20.05.2020, Publ. 1004894077).
Modification des statuts:
16.11.2021.
Nouvelle raison sociale:
QUALITEST SA.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Florey, René, de Anniviers, à Monthey, administrateur, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sarrasin, Boris, de Bovernier, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005129028, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
QualiTest & Management Sàrl, précédemment à Monthey, CHE-102.269.157, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 10.06.2020, Publ. 1004907590).
Modification des statuts:
01.03.2021.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Route de Chippis 61, 1950 Sion.
Nouveau but:
La société a pour but toute prestation de conseil, de formation et d'audit en matière d'organisation d'entreprise et d'informatique, de systèmes de management, de gestion de risques, de stratégies et de développement personnel. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, y compris l'acquisition et la vente de biens immobiliers.
Inscription ou modification de personne(s):
Florey, René, de Anniviers, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Monthey].
Numero di pubblicazione: HR02-1004907590, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Qualitest Projet Informatique S.à.r.l., à Monthey, CHE-102.269.157, société à responsabilité limitée (No. FOSC 108 du 08.06.2020, Publ. 1004905378).
Modification des statuts:
14.05.2020.
Nouvelle raison sociale:
QualiTest & Management Sàrl.
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 34, 1870 Monthey.
Autre adresse:
[biffé: Rte du Levant 139, 1920 Martigny].
Nouveau but:
toute prestation de conseil, de formation, et d'audit en matière d'organisation d'entreprise et d'informatique, de systèmes de management, de gestion de risques, de stratégies et de développement personnel. [biffé: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jacquier, Vincent, de Savièse, à Bramois (Sion), associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
QualiTest SA (CHE-108.389.601), à Sion, associée, pour 12 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Florey, René, de Anniviers, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: de Ayer, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00].