Blaise Florey
residente a Grône, da Anniviers Mandati attuali: FLOB Sàrl, Télé Mont-Noble SA e di più Persone correlate: Didier Ernest Pannatier, Marylène Chantal Volpi Fournier, Frédéric Mayor e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Blaise Florey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Blaise Florey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Blaise Florey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Blaise Florey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Blaise Florey
Persone con il nome Blaise Florey lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Trasporto di persone e merci su strada
Servizi per consulenza manageriale
Altri servizi di prenotazione
Commercio di vestiti
Trasporto di persone e merci su strada
Servizi per consulenza manageriale
Altri servizi di prenotazione
Privato con il nome Blaise Florey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Blaise Florey
Numero di pubblicazione: HR01-1005963852, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FLOB Sàrl, à Grône, CHE-252.197.247, c/o Blaise Florey, Rue des Maraissettes 51, 3979 Grône, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
05.02.2024.
But:
La société a pour but le développement, la gestion, l'administration, la coordination, la communication et la rédaction, ainsi que l'évaluation de projets, d'événements et de structures dans les secteurs public, privé et associatif, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle se consacre également à l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, y compris par correspondance, de produits textiles de tous types, ainsi que de matériels d'exposition de tous genres, opérant tant sur le marché suisse qu'international. De manière générale, la société est habilitée à accomplir toutes activités en lien direct ou indirect avec ces buts. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou autres et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit (courrier, fax, email ou tout autre moyen de communication électronique).
Personne(s) inscrite(s):
Florey, Blaise, de Anniviers, à Grône, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 05.02.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1005573203, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Télé Mont-Noble SA, à Mont-Noble, CHE-105.865.284, société anonyme (No. FOSC 85 du 04.05.2021, Publ. 1005169082).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clivaz, Christophe, de Randogne, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pannatier, Didier Ernest, de Mont-Noble, à Grône, administrateur, sans droit de signature;
Volpi Fournier, Marylène Chantal, de Mont-Noble, à Sion, administratrice, sans droit de signature;
Florey, Blaise, de Anniviers, à Grône, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numero di pubblicazione: HR02-1005410801, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société de Développement de Sierre, Salgesch et Environs, à Sierre, CHE-106.655.967, association (No. FOSC 234 du 03.12.2018, Publ. 1004511135).
Modification des statuts:
24.02.2021. 26.01.2022.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cretton, Patrick, de Martigny, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux;
Epiney, Vincent, de Anniviers, à Salgesch, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Clavien, Raphaël, de Miège, à Miège, membre du comité, sans droit de signature;
Pfenninger, Nadine, de Leytron, à Veyras, membre, sans droit de signature;
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Melly, Nicolas Guillaume, de Sierre, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux;
Clavien, Natacha, de Anniviers, à Salgesch, vice-présidente du comité, avec signature collective à deux;
Clavien, Grégoire, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, membre du comité, sans droit de signature;
Florey, Blaise, de Anniviers, à Grône, membre du comité, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Genoud, Krista, de Anniviers, à Crans-Montana, membre du comité, sans droit de signature [précédemment: à Venthône, membre, sans droit de signature].