Ursula Fischbacher-von Däniken
residente a Widen, da Luzern Mandati attuali: Ranch AG. Persone correlate: Gabriella Segmüller, Kurt von Däniken Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Fischbacher-von Däniken", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Fischbacher-von Däniken"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursula Fischbacher-von Däniken", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursula Fischbacher-von Däniken"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursula Fischbacher-von Däniken
Persone con il nome Ursula Fischbacher-von Däniken lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Ursula Fischbacher-von Däniken
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Fischbacher-von Däniken
Numero di pubblicazione: HR02-1005272813, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Belimba AG, in Urdorf, CHE-115.677.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, S.0, Publ. 3186281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischbacher-von Däniken, Ursula Maria, von Mosnang, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Maurice Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruckstuhl, Philipp Marc, von Braunau, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005226118, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Ranch AG., in Rebstein, CHE-102.596.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 19.11.2003, S.10, Publ. 1267368).
Statutenänderung:
16.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf einer Ranch in Rhodesien. Im Zusammenhang damit kann sie weitere Grundstücke kaufen und verkaufen.
Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Däniken, Stefan, von Luzern und Niedererlinsbach, in Stansstad, Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Ackermann, Dr. Konrad, von Egnach, in Egnach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischbacher-von Däniken, Ursula, von Luzern, in Widen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf, Delegierte, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Gabriella, genannt Gabi, von Altstätten, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Segmüller, Gabriella genannt Gabi, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Däniken, Kurt, von Luzern und Niedererlinsbach, in Mannenbach-Salenstein (Salenstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung betr. Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numero di pubblicazione: 3186281, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Belimba AG, in Urdorf, CHE-115.677.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Maurice Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischbacher-von Däniken, Ursula Maria, von Mosnang, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.