Fabrizio Finazzi
residente a Engelburg, da Schwellbrunn Mandati attuali: Finazzi Packaging AG Persone correlate: Monika Finazzi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabrizio Finazzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabrizio Finazzi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabrizio Finazzi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabrizio Finazzi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabrizio Finazzi
Persone con il nome Fabrizio Finazzi lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Fabrizio Finazzi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabrizio Finazzi
Numero di pubblicazione: HR01-1006041554, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Finazzi Packaging AG, in Teufen (AR), CHE-176.446.469, Zeughausstrasse 13, 9053 Teufen AR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und den Handel mit Gütern aller, insbesondere Verpackungen für die Foodindustrie. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften gründen und erwerben sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, belasten, überbauen und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Finazzi Consulting (CHE-161.963.684), in Teufen (AR), gemäss Vertrag vom 29.04.2024 und Übernahmebilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 455'495.33 und Passiven von CHF 55'085.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief oder anderen Übertragungsmitteln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Finazzi, Fabrizio, von Schwellbrunn, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Finazzi, Monika, von Schwellbrunn, in Gaiserwald, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005347655, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Finazzi Consulting, in Teufen (AR), CHE-161.963.684, Bächlistrasse 11, 9053 Teufen AR, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Beratung und Handel.
Eingetragene Personen:
Finazzi, Fabrizio, von Schwellbrunn, in Teufen (AR), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005244206, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Swiss Prime Pack AG, in Altstätten, CHE-101.850.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mandelbaum, Esther, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Prima, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutton, Isaac Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finazzi, Fabrizio, von Schwellbrunn, in Gais, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleisch, Dr. Bettina, österreichische Staatsangehörige, in Appenzell (Rüte), Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Fleisch, Benjamin, österreichischer Staatsangehöriger, in Appenzell (Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalia, Paul, kanadischer Staatsangehöriger, in Campellville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreissl, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Widnau), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.