Carlos Alberto Ferreira Ramos
residente a Meyrin, da Portogallo Mandati attuali: BAC GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carlos Alberto Ferreira Ramos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carlos Alberto Ferreira Ramos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carlos Alberto Ferreira Ramos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carlos Alberto Ferreira Ramos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Carlos Alberto Ferreira Ramos
Persone con il nome Carlos Alberto Ferreira Ramos lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Carlos Alberto Ferreira Ramos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Carlos Alberto Ferreira Ramos
Numero di pubblicazione: 4639812, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
F.R.C. GmbH, in Bern, CH-035.4.037.115-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 3, Publ. 3847620).
Statutenänderung:
25.08.2008.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 25.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabral, Joao Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Cabral, Paulo Jorge, portugisischer Staatsangehöriger, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Ramos, Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Da Luz Leira Dias, Maria, portugiesische Staatsangehörige, in La Chaux-de-Fonds, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Numero di pubblicazione: 3847620, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
F.R.C. GmbH, in Bern, CH-035.4.037.115-9, Zähringerstrasse 40, 3012 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung und der Betrieb von Restaurationsgewerbe, von Pizzerien sowie der Handel im Lebensmittelbereich, insbesondere auch Take-Away. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Cabral, Joao Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Cabral, Paulo Jorge, portugisischer Staatsangehöriger, in Moosseedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Ramos, Carlos, portugisischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Numero di pubblicazione: 3242670, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
3R GmbH, in Bern, CH-035.4.032.489-7, Führung von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 19.11.2003, S. 3, Publ. 1267172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramos, Carlos, portugiesischer Staatsangehöriger, in Porto (P), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selladurai, Thavarajah, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.