Luigi Ferrara
residente a Pregassona, da Bellinzona Mandati attuali: Heed Tecnica SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
|
|
Luigi Ferrara
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Ferrara Naturstein- & Keramikarbeiten Persone correlate: Giuseppina Ferrara Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
|
|
Luigi Ferrara
residente a Lüterkofen-Ichert, da Italia Mandati attuali: Fewo AG Persone correlate: Luigi Ferrara Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
|
|
Luigi Ferrara
residente a Riedholz, da Italia Mandati attuali: Fewo AG Persone correlate: Luigi Ferrara Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Ferrara", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Ferrara"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luigi Ferrara
Persone con il nome Luigi Ferrara lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Compravendita di immobili propri
Commercio di beni di consumo
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Luigi Ferrara
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luigi Ferrara
Numero di pubblicazione: HR02-1006005007, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ferrara Naturstein- & Keramikarbeiten, in Zürich, CHE-112.286.878, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S.19, Publ. 2769696).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrara, Luigi, von Zürich, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1005370618, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Fewo AG, in Hergiswil (NW), CHE-102.953.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofer, Peter, von Kriens, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrara, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Lüterkofen-Ichertswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ferrara, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4098276, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Heed Tecnica SA, in Balerna, CH-501.3.009.097-0, Via Passeggiata 24, 6828 Balerna, Società anonima (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
7.8.2007, 28.8.2007.
Scopo:
La mediazione, la promozione e la vendita di apparecchi elettrici ed elettronici, per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini, radio, televisioni, alta fedeltà, articoli per telecomunicazione e multimediali, per la sicurezza, cura della persona ed elettrodomestici. Prodotti per la casa ed il tempo libero ed articoli promozionali. L'acquisto, la vendita e la gestione di marchi e brevetti. La società può inoltre partecipare ad altre società sia in Svizzera che all'estero, ed esercitare tutte le attività atte a promuovere direttamente od indirettamente lo scopo sociale.
Capitale azionario:
CHF 100'000.--.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.--.
Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.--.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante lettera raccomandata.
Persone iscritte:
Ferrara, Luigi, da Giubiasco, in Pregassona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale;
Fiduciaria Giovanni Piffaretti, in Chiasso, ufficio di revisione.