Mehmet Fener
residente a St. Gallen, da St. Gallen Mandati attuali: Lavinya GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mehmet Fener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mehmet Fener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mehmet Fener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mehmet Fener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mehmet Fener
Persone con il nome Mehmet Fener lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Mehmet Fener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mehmet Fener
Numero di pubblicazione: HR02-1005962780, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fener Gastro GmbH, bisher in St. Gallen, CHE-324.564.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926796).
Statutenänderung:
12.01.2024.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 322, 8406 Winterthur. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fener, Mehmet, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cetin, Ersin, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004926796, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fener Gastro GmbH, in St. Gallen, CHE-324.564.080, Rorschacher Strasse 244, 9016 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Restaurantbetrieb mit Abgabe von alkoholischen Getränken und warmen und kalten Speisen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, vermitteln, belasten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fener, Mehmet, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4142985, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Lavinya GmbH, in St. Gallen, CHE-112.517.138, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fener, Özgür, türkischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fener, Mehmet, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].