Christian Farner
residente a Chamoson, da Stammheim Mandati attuali: Farner Group SA, Valélectric Farner SA Persone correlate: Lionel Farner, Lucas Farner, Lucas Farner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Farner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Farner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Farner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Farner"
|
|
Christian Farner
residente a Küssaberg, da Germania Mandati attuali: SMT AG Ingenieure + Planer Persone correlate: Moritz Zwicky, Rolf Blaser, Aliki Schwarz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Farner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Farner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Farner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Farner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Farner
Persone con il nome Christian Farner lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio di una società partecipate
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christian Farner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Farner
Numero di pubblicazione: HR02-1006098248, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Châtelain SA, à Chamoson, CHE-449.394.682, société anonyme (No. FOSC 190 du 30.09.2020, Publ. 1004989531).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maye, Carlo Paul, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Farner, Christian, de Stammheim, à Chamoson, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Farner, Manuella, de Stammheim, à Chamoson, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR01-1004989531, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Châtelain SA, à Chamoson, CHE-449.394.682, Route de la Crettaz 15 , 1955 Chamoson, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
07.09.2020.
But:
La détention, l'achat, la gestion, la location et la vente d'immeubles ainsi que l'administration, la promotion et le courtage de biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
100'000 actions nominatives de CHF 1.00 liées selon statuts.
Faits qualifiés:
Reprise de biens: la société envisage de reprendre 1 immeuble sis sur commune de Chamoson pour un montant maximum de CHF 385'000.00.
Reprise de biens:
la société envisage de reprendre 1 immeuble sis sur commune de Chamoson pour un montant maximum de CHF 475'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou, si tous les actionnaires sont connus, par lettre simple ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Maye, Carlo Paul, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Farner, Christian, de Stammheim, à Chamoson, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Maye, Martine Marie Hélène, de Chamoson, à Chamoson, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 07.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR01-1004774977, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Farner Group SA, à Chamoson, CHE-174.509.426, Z.I. Les Combes 2, 1955 St-Pierre-de-Clages, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.11.2019.
But:
L'acquisition et l'administration de participations pour son compte ou pour le compte de tiers, comme représentante ou à titre fiduciaire, à des entreprises commerciales, industrielles, financières, sises en Suisse ou à l'étranger, par prise d'actions, d'obligations, de parts, détention de créances sous toute autre forme adéquate (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: selon contrat d'apport en nature et de reprise de biens du 13.11.2019 il est fait apport à la société de 400 actions nominatives de CHF 500.00, liées selon statuts, entièrement libérées, de la société anonyme Valélectric Farner SA, à Chamoson (CHE-101.882.450) pour un montant de CHF 200'000.00, contre remis en échange de 1'000.00 actions nominatives de CHF 100.00, liées selon statuts, entièrement libérées, le solde de CHF 100'000.00 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC, par lettre simple ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Farner, Christian, de Stammheim, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Farner, Lionel, de Stammheim, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux;
Farner, Lucas, de Stammheim, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 13.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.