Osvaldo Ati Falossi
residente a Mitlödi, da Merenschwand Mandati attuali: GF Invest AG Persone correlate: Robert Gubbay Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Osvaldo Ati Falossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Osvaldo Ati Falossi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Osvaldo Ati Falossi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Osvaldo Ati Falossi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Osvaldo Ati Falossi
Persone con il nome Osvaldo Ati Falossi lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Osvaldo Ati Falossi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Osvaldo Ati Falossi
Numero di pubblicazione: HR02-1005545655, Ufficio del registro di commercio Glarona
GF Invest AG, in Glarus, CHE-113.195.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubbay, Robert, von Genève, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Falossi, Osvaldo Ati, genannt Ati, von Merenschwand, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3032183, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
GF Invest AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-113.195.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 14, Publ. 5671690).
Gründungsstatuten:
29.09.2006.
Statutenänderung:
25.08.2016.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Spielhof 14a, 8750 Glarus.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falossi, Osvaldo Ati, genannt Ati, von Merenschwand, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Falossi, Ati, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)].
Numero di pubblicazione: 5547412, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GF Invest AG, bisher in Küsnacht ZH, CH-020.3.030.250-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S. 24, Publ. 4714230).
Gründungsstatuten:
29.09.2006.
Statutenänderung:
09.03.2010.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Güterstrasse 17, 8640 Rapperswil .
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Anlage-, Finanz- und Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte und Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jain-Stauffer, Melanie, von Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubbay, Robert, von Genf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Falossi, Ati, von Merenschwand, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].