Claudia Fässler
residente a Frauenfeld, da Appenzell Mandati attuali: Gastro & Flora GmbH zur Seerose in Liquidation, Fässler Transporte AG e di più Persone correlate: Roland Fässler, Roland Fässler, Thomas Fässler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Fässler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Fässler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Fässler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Fässler"
|
|
Claudia Fässler
residente a Rothenburg, da Böttstein Mandati attuali: fässler - coaching Persone correlate: Alain Fässler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Fässler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Fässler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Fässler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Fässler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claudia Fässler
Persone con il nome Claudia Fässler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
Esercizio delle aziende gastronomiche
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
Privato con il nome Claudia Fässler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Fässler
Numero di pubblicazione: HR02-1005915632, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Kaufmännischer Verband Baselland, Zweigniederlassung Schulen kvBL, in Liestal, CHE-157.300.575, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584531).
Hauptsitz in:
Liestal.
Domizil neu:
Obergestadeckweg 21, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brantschen, Sonja Anita, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fässler, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Roger, von Sissach, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer, Martin, von Basel, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freivogel, Janine, von Seltisberg, in Seltisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaiser, Patrick, von Magden, in Magden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Silvia, von Reinach (BL), in Rodersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rufer, Montserrat, spanische Staatsangehörige, in Reinach (BL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005827985, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gastro & Flora GmbH zur Seerose, in Hüttwilen, CHE-221.280.177, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004823033).
Firma neu:
Gastro & Flora GmbH zur Seerose in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.08.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Sabrina, von Appenzell, in Frauenfeld (Gachnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verus Holding AG (CHE-106.048.046), in Frauenfeld (Gachnang), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fässler, Roland, von Appenzell, in Frauenfeld (Gachnang), Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Fässler, Claudia, von Appenzell, in Frauenfeld (Gachnang), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005162595, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Christliche Buchhandlung Au (CBA), in Au (SG), CHE-100.388.437, Verein (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2014, S.0, Publ. 1441667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Cornelia, österreichische Staatsangehörige, in Muntlix (AT), Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Claudia, von Rehetobel, in Thal, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumsteg, Marianne, von Mettauertal, in Walzenhausen, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Martin, von Oberriet (SG), in Berneck, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietsche, Tanja, von Rüschegg, in Berneck, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Doris, von Mosnang, in Rüthi (Rheintal) (Rüthi (SG)), Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lukas, Andreas, von Oberriet (SG), in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.