Urs Gaudenz Färber
residente a Winterthur, da Weisslingen e Winterthur Mandati attuali: Wohnbaugenossenschaft ZukunftsWohnen Bottighofen, onTrail GmbH Persone correlate: Marianne Tobler-Mensing, Ursula Brunner-Uhler, Urs Siegfried Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Gaudenz Färber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Gaudenz Färber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Gaudenz Färber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Gaudenz Färber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Gaudenz Färber
Persone con il nome Urs Gaudenz Färber lavorano in questi rami economici
Bonifica dei terreni
Altre servici in educazione
Bonifica dei terreni
Altre servici in educazione
Privato con il nome Urs Gaudenz Färber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Gaudenz Färber
Numero di pubblicazione: HR02-1005918047, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
onTrail GmbH, bisher in Bottighofen, CHE-417.381.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005515468).
Statutenänderung:
12.12.2023.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Etzbergweg 19, 8405 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Färber, Urs Gaudenz, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bottighofen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005917510, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohnbaugenossenschaft ZukunftsWohnen Bottighofen, in Bottighofen, CHE-115.572.984, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005837281).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Färber, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Färber, Urs Gaudenz, in Bottighofen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005837281, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wohnbaugenossenschaft ZukunftsWohnen Bottighofen, in Bottighofen, CHE-115.572.984, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005532328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hestler, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Färber, Urs Gaudenz, von Winterthur, in Bottighofen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.