Florian Faber
residente a Wegenstetten, da Lussemburgo Mandati attuali: INCASE AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Florian Faber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Florian Faber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Florian Faber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Florian Faber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Florian Faber
Persone con il nome Florian Faber lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Florian Faber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Florian Faber
Numero di pubblicazione: HR02-1005636754, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arcual AG, in Zürich, CHE-439.010.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2022, Publ. 1005552873).
Statutenänderung:
14.12.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 165'846.00 [bisher: CHF 149'261.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 165'846.00 [bisher: CHF 149'261.00].
Aktien neu:
165'846 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 149'261 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiegler, Marc Alain, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Florian Heinz Valentin, von Lindau, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Horowitz, Noah Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005546300, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MCH Messe Schweiz (Zürich) AG, in Zürich, CHE-107.838.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005472724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringue-Lieby, Claudia, von Starrkirch-Wil, in Bartenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005532115, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
MCH Group AG, in Basel, CHE-105.825.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Beat , von Boltigen, in Oberrohrdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faber, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Escher, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.