Dario Eyer
residente a Termen, da Termen Mandati attuali: Hoka KLG Persone correlate: Christoph Escher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dario Eyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dario Eyer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dario Eyer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dario Eyer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dario Eyer
Persone con il nome Dario Eyer lavorano in questi rami economici
Esercizio di bars
Esercizio di bars
Privato con il nome Dario Eyer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dario Eyer
Numero di pubblicazione: HR02-1005951731, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Ski- und Snowboardschule Rosswald, in Termen, CHE-102.204.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004997049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eyer, Dario, von Termen, in Termen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuonen, Kurt, von Guttet-Feschel, in Ried-Brig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR01-1004528426, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Hoka KLG, in Termen, CHE-204.698.067, Bielstrasse 24, 3912 Termen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
17.12.2018.
Zweck:
Barbetrieb im Tipi.
Eingetragene Personen:
Escher, Christoph, von Termen, in Termen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Eyer, Dario, von Termen, in Termen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6073426, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Skischule Rosswald, in Termen, CH-600.5.001.094-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.1994, S. 1981).
Statutenänderung:
22.02.2011.
Firma neu:
Genossenschaft Ski- und Snowboardschule Rosswald.
Domizil neu:
Chalet Edelweiss 97, 3913 Rosswald. [Neue] Weitere Adresse: c/o Werlen und Squaratti Treuhand AG, Englisch-Gruss-Strasse 1, 3902 Brig-Glis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Otto, von Kippel, in Brig-Glis, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Dellberg, Carlo, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eyer, Dario, von Termen, in Termen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Page, Arsène, von Neyruz FR, in Brig-Glis, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.