lic. iur. Armin Eugster
residente a Wil, da Oberegg Mandati attuali: Baugenossenschaft Buchs in Liquidation, Genossenschaft für Alterswohnungen Wil e di più Persone correlate: Martin Sulser, Mario Vanoli, Kathrin Amann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "lic. iur. Armin Eugster", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "lic. iur. Armin Eugster"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "lic. iur. Armin Eugster", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "lic. iur. Armin Eugster"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Armin Eugster
Persone con il nome Armin Eugster lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Realizzazione di installazioni edilizie
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi connessi al trasporto
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Realizzazione di installazioni edilizie
Esercizio di una società partecipate
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi connessi al trasporto
Privato con il nome Armin Eugster
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Armin Eugster
Numero di pubblicazione: HR02-1006083140, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baugenossenschaft Buchs, in Buchs (SG), CHE-101.360.111, Genossenschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, S.0, Publ. 2332477).
Firma neu:
Baugenossenschaft Buchs in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Armin, von Oberegg, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sulser, Martin, von Wartau, in Weite (Wartau), Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vanoli, Mario, von Grono, in Oberengstringen, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leggia, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung Heimatort Herr Vanoli aufgrund Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: HR02-1005821157, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft für Alterswohnungen Wil, in Wil (SG), CHE-103.479.680, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939688).
Domizil neu:
c/o Zoller Partner AG, Marktgasse 3, 9500 Wil SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Dr. Bruno, von Kirchberg SG und Wil SG, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Irene Hildegard, von Wil SG, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Armin, von Oberegg, in Wil SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amann, Kathrin, von Wil (SG), in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Marco, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle [bisher: consis Wirtschaftsprüfung AG, in Wil SG (CH-320.3.051.796-5)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: HR02-1005385123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
mühlebach partner ag, in Winterthur, CHE-114.381.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Andreas, von Tegerfelden, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Andreas, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Roland, von Laufen-Uhwiesen, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Armin, von Oberegg, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Thomas, von Amlikon-Bissegg, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Husa, Raffael, von St. Gallen, in Rümlang, mit Einzelprokura;
Schiltknecht, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Dorf, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schwyn, Stefan, von Beringen, in Schaffhausen, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].