Walter Etterlin
residente a Speicherschwendi, da Muri (AG) Mandati attuali: Camillo Café & Bar GmbH, 4 TEC AG in Liquidation e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Etterlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Etterlin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Etterlin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Etterlin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Etterlin
Persone con il nome Walter Etterlin lavorano in questi rami economici
Direzione aziendale e amministrazione
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per consulenza manageriale
Direzione aziendale e amministrazione
Uffici di architettura e ingegneria
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Walter Etterlin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Etterlin
Numero di pubblicazione: 1153495, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
NESH GmbH, in Speicher, CH-300.4.015.731-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181468).
Firma neu:
NESH GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etterlin, Walter, von Muri AG, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 915135, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AnDaDi GmbH, in Muri AG, CHE-385.833.346, Kreuzweidhof, 5630 Muri AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2013.
Zweck:
Aufbau, Beratung und Führung von Gastronomiebetrieben, insbesondere des Restaurants Rossini in Muri, sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, wie Catering und Party-Service, Durchführung von Kochkursen und Events, Kauf und Verkauf von Produkten, insbesondere von eigenen Produkten sowie von Fahrnis und Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 30.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Etterlin, Walter Josef, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Etterlin, Silvia, von Wädenswil und Muri AG, in Muri AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6565904, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Camillo Café & Bar GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.060.583-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 15, Publ. 5563836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A-Consulting AG (CH-300.3.014.278-3), in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etterlin, Walter, von Muri AG, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].