Christian Ernst
residente a Jona, da Rapperswil-Jona e Würenlos Mandati attuali: Arva Greentech AG, WorldConnect AG e di più Persone correlate: Hans Hinrich Oskar Lienemann, Sven Nagel, Bernd Michael Sydow e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ernst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ernst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ernst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ernst"
|
|
Christian Ernst
residente a Rorschach, da Zürich Mandati attuali: Lymbios AG, ERNST CHRISTIAN GmbH Persone correlate: Berthold Agreiter, Antony Kurz, Oliver Damm e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ernst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ernst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Ernst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Ernst"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Ernst
Persone con il nome Christian Ernst lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una società partecipate
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Christian Ernst
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Ernst
Numero di pubblicazione: HR02-1005526969, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Arva Greentech AG, in Zug, CHE-115.255.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506272).
Statutenänderung:
16.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.05.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.03.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Christian, von Rapperswil-Jona und Würenlos, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004953050, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WorldConnect AG, in Diepoldsau, CHE-109.486.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, S.0, Publ. 4278619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aleotti, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Reggio nell' Emilia (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Christian, von Würenlos, in Jona (Rapperswil-Jona), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Samuel, von Oberlangenegg, in Wirzweli (Dallenwil), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cecconi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerrato, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Turin (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3018677, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WorldConnect AG, in Diepoldsau, CHE-109.486.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1598047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Christian, von Würenlos, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Samuel, von Oberlangenegg, in Wirzweli (Dallenwil), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Reinhard, von Zürich, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.