Jasmin Erni
residente a Untersiggenthal, da Werthenstein Mandati attuali: Salzmann AG Persone correlate: Fabian Joel Erni, Renate Erni Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jasmin Erni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jasmin Erni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jasmin Erni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jasmin Erni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jasmin Erni
Persone con il nome Jasmin Erni lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Jasmin Erni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jasmin Erni
Numero di pubblicazione: 3662211, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salzmann AG, in Würenlingen, CHE-105.785.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, Publ. 3004001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Michele, von Eggiwil, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, René, von Werthenstein, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erni, Jasmin, von Werthenstein, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3004001, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salzmann AG, in Würenlingen, CHE-105.785.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059947).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Michele, von Eggiwil, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Erni, Jasmin, von Werthenstein, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2059947, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salzmann AG, in Ehrendingen, CHE-105.785.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 2, Publ. 5847492).
Statutenänderung:
16.03.2015.
Sitz neu:
Würenlingen.
Domizil neu:
Industriestrasse 5, 5301 Siggenthal Station.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Kurt, von Eggiwil, in Ehrendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Salzmann-Wiederkehr, Luzia, von Eggiwil, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Michele, von Eggiwil, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Erni, Jasmin, von Werthenstein, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.