Martin Anton Erlacher
residente a Niederhelfenschwil, da Austria Mandati attuali: swissskills, ReNovium GmbH Persone correlate: Rolf Alfred Wehren, Stefan Rudolf Ulmann, Nicole Cornu e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Anton Erlacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Anton Erlacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Anton Erlacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Anton Erlacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Anton Erlacher
Persone con il nome Martin Anton Erlacher lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per insegnamento scolastico e altro insegnamento
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per insegnamento scolastico e altro insegnamento
Privato con il nome Martin Anton Erlacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Anton Erlacher
Numero di pubblicazione: HR02-1004797883, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
swissskills, in Sursee, CHE-114.559.113, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davatz-Höchner, Christine, von Rheineck und Grüsch, in Messen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Jürg, von Zürich und Teufen AR, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Ulrich, von Luzern, in Buchrain, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, André, von Rüschegg, in Köniz, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nicole, von Bülach, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Henrique, von Buchholterberg, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erlacher, Martin Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6750466, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ReNovium GmbH, bisher in Maienfeld, CH-350.4.003.025-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, Publ. 6225042).
Gründungsstatuten:
15.06.2011.
Statutenänderung:
12.06.2012.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Daniel Thomet, Kirchbühlweg 51, 3007 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erarbeiten, den Handel und Verkauf von Fachliteratur, das Unterrichten im Bereich der Erwachsenenbildung, Berufsschulen und höhere Fachschulen, das Coaching von Betriebsmitarbeiter im Bereich Gastronomie, Pflegegewerbe, und angewandte Berufe und das Abhalten von Veranstaltungen zum Mittel des Gesellschaft Zweckes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomet, Daniel, von Wohlen bei Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Maienfeld];
Erlacher, Martin Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Erlacher, Martin A.].