Christian Epp
residente a Silenen, da Silenen Mandati attuali: HEPPS GmbH Persone correlate: Andreas Josef Epp, Yvonne Epp-Baumann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Epp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Epp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Epp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Epp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Epp
Persone con il nome Christian Epp lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Christian Epp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Epp
Numero di pubblicazione: HR02-1006078398, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dinvest Bewirtschaftung AG, in Allschwil, CHE-493.916.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973914).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "OS Immobilien-Treuhand GmbH" (CHE-235.495.117), in Basel, gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 208'003.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 119'806.28 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Incerto-Spina , Paolo, von Maggia, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Olivier, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Epp, Christian, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuliqi, Albert, deutscher Staatsangehöriger, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Yves, von Hemmiken, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005499565, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
OS Immobilien-Treuhand GmbH, in Basel, CHE-235.495.117, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Klara, von Wangenried, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epp, Christian, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004820271, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
HEPPS GmbH, in Silenen, CHE-407.541.138, c/o Andreas Josef Epp, Ruslistrasse 7, 6473 Silenen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Installation und die Reparatur von sanitären Anlagen und Heizungen sowie den Handel mit Waren aller Art, wobei auch Arbeiten im Bereich der Hauswartungen ausgeführt werden können. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen und Massnahmen ergreifen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in irgendeinem Zusammenhang stehen. Kann Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten, überbauen, verwalten, vermieten und vermitteln, Gesellschaftern und Dritten Darlehen und Kredite gewähren, sich für Darlehen und Kredite von Gesellschaftern und Dritten als Bürgen verpflichten oder hierfür sonstwie Garantien abgeben, insbesondere durch Pfandbestellung oder durch Leistungen von anderen Sicherheiten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung sind den Gesellschaftern schriftlich, per E-Mail oder mit Telefax zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 01.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Epp, Andreas Josef, von Silenen, in Silenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Epp, Christian, von Silenen, in Silenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epp-Baumann, Yvonne, von Silenen, in Silenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.