Monika Elmiger
residente a Luzern, da Hitzkirch e Ermensee Mandati attuali: Stiftung Contenti Persone correlate: Andreas Alois Schneider, Hans Peter Wigger, Gabriela Schilter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monika Elmiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monika Elmiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Monika Elmiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Monika Elmiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Monika Elmiger
Persone con il nome Monika Elmiger lavorano in questi rami economici
Assistenza sociale di anziani e disabili
Assistenza sociale di anziani e disabili
Privato con il nome Monika Elmiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Monika Elmiger
Numero di pubblicazione: HR02-1005232099, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Reisebüro Metro AG Luzern, bisher in Luzern, CHE-108.167.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694725).
Statutenänderung:
11.06.2021.
Firma neu:
Next Level Sanitär AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Sanitär, Neu- und Umbauten, Industriebau, Photovoltaikanlagen, Maschinenbau, Heizungsinstallationen, Lüftungsmontagen, Wohnungslüftungsanlagen, Enthärtungs-, Filter- und Solaranlagen;
Verwaltung, Vermittlung und / oder Veräusserung von Liegenschaften;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen und Finanzdienstleistungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmiger, Monika Katharina, von Ermensee, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenegger, Patrik, von Aadorf, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005146183, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Contenti, in Luzern, CHE-106.354.833, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Longoni, Paul, von Herisau, in Malters, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Monika, von Hitzkirch und Ermensee, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005034481, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Caritas Schweiz, in Luzern, CHE-105.802.786, Verein (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babst, Claudia, von Vilters-Wangs, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baume-Schneider, Elisabeth, von Les Breuleux, in Les Breuleux, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmiger, Max, von Luzern, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmiger, Monika, von Altwis, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lindegger, Lucia, von Geuensee, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Péquignot, Hubert, von Saignelégier, in Neuchâtel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thali-Kernen, Joseph, von Hitzkirch, in Allschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fasel, Hugo, von St. Antoni, in St. Ursen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeckra, Mandy, deutsche Staatsangehörige, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonin, Alexandre, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Corvini-Mohn, Sabrina, von Aesch (BL), in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loos, Roland, von Lajoux (JU), in Yverdon-les-Bains, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Notter, Fabienne, von Boswil, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Markus, von Welschenrohr, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marbet, Peter, von Gunzgen, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiger, Petra, von Zürich, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.