Benno Eigenmann
residente a Hochdorf, da Waldkirch Mandati attuali: BAKELS Nutribake AG Persone correlate: Pascal Hürlimann, Patrick Albert Gloggner, Armin Ulrich Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benno Eigenmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benno Eigenmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Benno Eigenmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Benno Eigenmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Benno Eigenmann
Persone con il nome Benno Eigenmann lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Benno Eigenmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Benno Eigenmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005627728, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BAKELS Nutribake AG, in Rothenburg, CHE-112.556.291, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3264099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Pascal, von Udligenswil, in Udligenswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6557568, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse der HOCHDORF-Gruppe, in Hochdorf, CH-100.7.008.225-0, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 10, Publ. 5738056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schnydrig, Mario, von Unterbäch und Baltschieder, in Hochdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Isidor, von Ermensee, in Inwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schurter, Hans Rudolf, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 6152428, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HOCHDORF Nutribake AG, in Hochdorf, CH-100.3.785.680-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 11, Publ. 5580784).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Fabrikation, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Hilfsstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten für Bäckereien und Konditoreien;
Begründung, Erwerb und Verwertung von Verfahren und Patenten sowie Erbringung entsprechender Dienstleistungen für andere Unternehmen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Belastung von Liegenschaften. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzi, Damian, von Breitenbach, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavillet, Marcel, von Peney-le-Jorat und Vucherens, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Armin, von Küssnacht SZ, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gloggner, Patrick Albert, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Eigenmann, Benno, von Waldkirch, in Hochdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].