Jürgen Eichenberger
residente a Rümlang, da Beinwil am See Mandati attuali: Five to Twelve AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürgen Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürgen Eichenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürgen Eichenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürgen Eichenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürgen Eichenberger
Persone con il nome Jürgen Eichenberger lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Jürgen Eichenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürgen Eichenberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005940942, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Five to Twelve AG, in Rümlang, CHE-274.106.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2023, Publ. 1005837621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cangeri, Daniela, von Schwyz, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Jürgen, von Beinwil am See, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005837621, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Five to Twelve AG (Five to Twelve SA) (Five to Twelve Ltd), in Rümlang, CHE-274.106.359, Riedackerstrasse 17, 8153 Rümlang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.2023.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung von Software und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten;
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Erbringung von weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eichenberger, Jürgen, von Beinwil am See, in Rümlang, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Cangeri, Daniela, von Schwyz, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3759005, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Staibok GmbH, bisher in Berikon, CHE-115.000.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016).
Statutenänderung:
11.04.2017.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 328, 8706 Meilen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten wurde aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Jürgen, von Beinwil am See, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Cagienard, Silvan, von Trun, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ziegler, Matthias, von Galgenen, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duckeck, Marc, von Feuerthalen, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].