Roger Eichelberger
residente a Halten, da Sumiswald Mandati attuali: Baloise Bank AG Persone correlate: Fabienne Joëll Knuchel, Fabian Zeender, Andrea Reinhardt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Eichelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Eichelberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Eichelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Eichelberger"
|
|
Roger Eichelberger
residente a Gebenstorf, da Sumiswald Mandati attuali: Printzip GmbH, Domek Sports GmbH e di più Persone correlate: Elmar Ekhart, Alfred Graber, Florian Maria Wieser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Eichelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Eichelberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Eichelberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Eichelberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Eichelberger
Persone con il nome Roger Eichelberger lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Altre servici in educazione
Fornitura di altri servizi all’azienda
Intermediazione lavoratori temporanei
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Altre servici in educazione
Fornitura di altri servizi all’azienda
Intermediazione lavoratori temporanei
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Roger Eichelberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Eichelberger
Numero di pubblicazione: HR02-1006134586, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Printzip GmbH, in Baden, CHE-113.607.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2024, Publ. 1006029296).
Statutenänderung:
29.08.2024. 09.09.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, den Handel mit Waren aller Art und die Produktion von Drucksachen und Werbeprodukten aller Art. Die Gesellschaft bezweckt zudem das Erbringen von Dienstleistungen einer national- und international tätigen Beratungsgesellschaft. Die Gesellschaft kann Patente, Marken, Urheberrechte und Know-how erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichelberger, Roger, von Sumiswald, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Graber, Alfred, von Sigriswil, in Cazis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00];
Ekhart, Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Ascona, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006126938, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Domek Sports GmbH, in Cham, CHE-492.901.031, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keles, Özgür, deutscher Staatsangehöriger, in Selb (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AURUM.jetzt AG (CHE-134.286.533), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Wieser, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Eichelberger, Roger, von Sumiswald, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sümmerer, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005703244, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
IONTRAK Schweiz GmbH, in Baden, CHE-182.784.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Alfred, von Sigriswil, in Cazis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ferretti, Oliver, von Basel, in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichelberger, Roger, von Sumiswald, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ekhart, Elmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Ascona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].