Oliver Ulrich Egger
residente a Zürich, da Aarwangen Mandati attuali: ahdis ag Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Ulrich Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Ulrich Egger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Ulrich Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Ulrich Egger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver Ulrich Egger
Persone con il nome Oliver Ulrich Egger lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Oliver Ulrich Egger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Ulrich Egger
Numero di pubblicazione: HR02-1004679517, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ahdis gmbh, in Zürich, CHE-497.213.122, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3289941).
Statutenänderung:
12.07.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 187'370.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 82'778.43 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
ahdis ag.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Consulting, Entwicklung, Verkauf von Software und Hardware im IT-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 21.06.2019 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Oliver Ulrich, von Aarwangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2027393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
visionary AG, in Zürich, CHE-109.705.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1531261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Oliver Ulrich, von Aarwangen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Pascal, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wimobag GmbH (CHE-101.713.209), in Ehrendingen, Revisionsstelle [bisher: Wimobag GmbH (CH-400.3.009.022-9), in Koblenz].
Numero di pubblicazione: 1972059, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ahdis gmbh, in Zürich, CHE-497.213.122, Bertastrasse 4, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bietet Consultingdienstleistungen für Dritte an, entwickelt und verkauft Software und die dazu benötigten Dienstleistungen und Hardware;
ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen;
kann dazu im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egger, Oliver Ulrich, von Aarwangen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.