Christophe Egger
residente a Soral, da Soral Mandati attuali: Coopérative des Effeuilles (hangar collectif de Soral) Persone correlate: Fabien Claude Ramon Claret, Samuel Battiaz, Lionel Thévenoz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Egger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Egger"
|
|
Christophe Egger
residente a Corpataux, da St. Ursen Mandati attuali: Casa Project GmbH Persone correlate: Benoît Hugo Egger, Didier Egger, Erwin Egger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Egger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Egger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Egger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christophe Egger
Persone con il nome Christophe Egger lavorano in questi rami economici
Depositi e logistica
Compravendita di immobili propri
Depositi e logistica
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Christophe Egger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Egger
Numero di pubblicazione: HR02-1005981746, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fidelis Conseils Sàrl, à Delémont, CHE-276.101.255, société à responsabilité limitée (No. FOSC 184 du 22.09.2022, Publ. 1005567465).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Lanoir, Stéphane, de Cornol, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005900635, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
G.M.S.T. SA, à Boncourt, CHE-114.350.286, société anonyme (No. FOSC 98 du 23.05.2023, Publ. 1005752329).
Modification des statuts:
29.11.2023.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Egger, Ruelle du Cheval-Blanc 5, 2800 Delémont.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Giacometti, Giancarlo, ressortissant italien, à Gubbio (IT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Boncourt];
Giacometti, Thierry, ressortissant italien, à Esch-sur-Alzette (LU), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005704798, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Gravosig SA, à Delémont, CHE-108.023.318, société anonyme (No. FOSC 137 du 17.07.2020, Publ. 1004940203).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Di Micco, Angelo, ressortissant français, à Delémont, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].