Birgitt Cornelia Eckhart
residente a Schaffhausen, da Neuhausen am Rheinfall Mandati attuali: Generis AG, Aprofol AG Persone correlate: Leandro Robustelli, Adrian Stettler, Patrik Li e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Birgitt Cornelia Eckhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Birgitt Cornelia Eckhart"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Birgitt Cornelia Eckhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Birgitt Cornelia Eckhart"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Birgitt Cornelia Eckhart
Persone con il nome Birgitt Cornelia Eckhart lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Privato con il nome Birgitt Cornelia Eckhart
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Birgitt Cornelia Eckhart
Numero di pubblicazione: HR02-1005964638, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Nexus Telecom Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-269.692.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005746285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckhart, Birgitt Cornelia, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Marco, von Glarus Süd, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005746285, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Nexus Telecom Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-269.692.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein-Chen, Thomas Ernst, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Holenstein, Thomas Ernst, von Wilchingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaggi, Hans Jörg, von Buchegg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eckhart, Birgitt Cornelia, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rhyner, Marco, von Glarus Süd, in Flurlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005715588, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Aprofol AG, in Schwende-Rüte, CHE-145.032.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467233). [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.03.2013 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmann, Martin Johann, von Appenzell, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Leber, Beat Henri, von Laufenburg und amerikanischer Staatsangehöriger, in Wayne (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Laufenburg, in Wayne (USA), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Eckhart, Birgitt Cornelia, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Walter Paul, von Basel, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.