Anton Ebnöther
residente a Müllheim Dorf, da Vorderthal Mandati attuali: Metzgerei Ebnöther AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Ebnöther", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Ebnöther"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Ebnöther", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Ebnöther"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anton Ebnöther
Persone con il nome Anton Ebnöther lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Anton Ebnöther
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anton Ebnöther
Numero di pubblicazione: HR01-1004811137, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
UTIR UNTERNEHMEN FÜR TREUHAND UND INTERNE REVISION, INHABER LIC. OEC. PUBL. ANTON STEFAN EBNÖTHER, in Wollerau, CHE-176.017.097, Riedgutschstrasse 3, 8832 Wollerau, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Führen eines Beratungs- und Treuhandbüros. Erbringen von Beratungs- und Treuhanddienstleistungen inbesondere im Bereich der internen Revision. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Kann Liegenschaften, Wertschriften, immaterielle Güter sowie philatelistische Erzeugnisse erwerben, verwalten und verwerten. Kann als Kommissionär für dieselben auftreten.
Eingetragene Personen:
Ebnöther, Anton Stefan, von Vorderthal, in Wädenswil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6295854, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BGH, Baugenossenschaft Hütten, in Hütten, CH-020.5.000.127-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 27, Publ. 5332712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tessarolo, Walter, von Hütten, in Hütten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revdata Revisions- & Beratungs-AG (CH-020.3.924.156-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebnöther, Anton Stefan, von Vorderthal, in Hütten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Gähwiler Revisions AG (CH-020.3.928.452-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5754858, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Metzgerei Ebnöther AG, in Müllheim, CH-440.3.002.575-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2005, S. 13, Publ. 2707270).
Statutenänderung:
23.07.2010.
Zweck neu:
Betrieb einer Metzgerei mit An- und Verkauf von Fleisch, Fleischprodukten und Lebensmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 31.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 31.05.1989 und Übernahmebilanz per 30.04.1989 die bisher im Handelsregister nicht eingetragene Einzelfirma Anton Ebnöther, Ochsenmetzg, in Müllheim, mit Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF 52'732.80, wovon CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 23.07.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro E. Kübler, in Collina d'Oro, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebnöther, Anton, von Vorderthal, in Müllheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Thundorf].