Walter Eberhart
residente a Elsau, da Fraubrunnen Mandati attuali: Eberhart Schmierstoffe AG Persone correlate: Roman Eberhart Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Eberhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Eberhart"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Eberhart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Eberhart"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Eberhart
Persone con il nome Walter Eberhart lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Walter Eberhart
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Eberhart
Numero di pubblicazione: 1640707, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eberhart Schmierstoffe AG, in Elsau, CHE-114.881.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 24, Publ. 5272858).
Statutenänderung:
15.07.2014.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhart, Anna Rosa, von Grafenried und Engelberg, in Elsau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhart, Walter, von Fraubrunnen, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Grafenried, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Eberhart, Roman, von Fraubrunnen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Grafenried, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 1046011, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CSA-Security GmbH, in Altendorf, CH-130.4.015.759-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6282692).
Domizil neu:
Brügglistrasse 11c, 8852 Altendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Roland, von Kradolf-Schönenberg, in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Eberhart, Walter, von Bussnang, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacker, Hansjörg, von Ebnat-Kappel, in Reichenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Siebnen-Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6108788, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CSA-Security GmbH, in Schübelbach, CH-130.4.015.759-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2010, S. 17, Publ. 5657130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Daniel, von Ruswil, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Roland, von Kradolf-Schönenberg, in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Amacker, Hansjörg, von Ebnat-Kappel, in Siebnen-Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Eberhart, Walter, von Bussnang, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].