Daniel Dzialowy
residente a Uetikon am See, da Zürich Mandati attuali: Macht Global AG, Independent Swiss Value Partners AG e di più Persone correlate: Christopher Arie Maan, Harald Rudolf Scherer, Claudio Hubmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Dzialowy", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Dzialowy"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Dzialowy", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Dzialowy"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Dzialowy
Persone con il nome Daniel Dzialowy lavorano in questi rami economici
Commercio di materie prime agricole e animali
Gestione fondi
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di materie prime agricole e animali
Gestione fondi
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Daniel Dzialowy
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Dzialowy
Numero di pubblicazione: HR01-1006078170, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Macht Global AG, in Baar, CHE-205.808.789, Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gütern und Waren aller Art, insbesondere mit Rohtabak. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 25.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maan, Christopher Arie, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006063556, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DO'riginal AG, in Zug, CHE-297.579.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621573).
Firma neu:
DO'riginal AG in Liquidation.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tamò, Nicola Giacomo, von Verzasca, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006059789, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DO'riginal Holding AG, in Zug, CHE-413.217.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Sandra, von Jenaz, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.