Martin Durrer
residente a Kriens, da Dallenwil Mandati attuali: Wohnbaugenossenschaft SBB-Personal Luzern Persone correlate: Senid Filekovic, Alexandra Glatzfelder-Lampart, Nadine Baumgartner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Durrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Durrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Durrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Durrer"
|
|
Martin Durrer
residente a Kerns, da Kerns Mandati attuali: Schreinerei Durrer GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Durrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Durrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Durrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Durrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Durrer
Persone con il nome Martin Durrer lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Privato con il nome Martin Durrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Durrer
Numero di pubblicazione: HR02-1005265144, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft SBB-Personal Luzern, in Luzern, CHE-103.993.936, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böbner, Josef, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Steger, Susanne, von Ettiswil, in Kriens, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glatzfelder-Lampart, Alexandra, von Buchrain, in Emmen, Vizepräsidentin und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Durrer, Martin, von Dallenwil, in Kriens, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit der Vizepräsidentin [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten];
Baumgartner, Nadine, von Disentis/Mustér, in Risch, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bollinger, Remo, von Beringen, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin;
Gabriel, Roland, von Emmen, in Emmen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: HR02-1005050217, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft SBB-Personal Luzern, in Luzern, CHE-103.993.936, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909305).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Martin, von Dallenwil, in Kriens, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: HR02-1004646784, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft SBB-Personal Luzern, in Luzern, CHE-103.993.936, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371631).
Statutenänderung:
12.04.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Josef, von Lungern, in Sachseln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Martin, von Dallenwil, in Luzern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Glatzfelder-Lampart, Alexandra, von Buchrain, in Emmen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.