Matthias Dudler
residente a Wettingen, da Zürich Mandati attuali: Hofag AG, Detlefson Anlageberatung AG Persone correlate: Marc Philipp Brunner, Hanns Peter Haber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Dudler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Dudler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Dudler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Dudler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Dudler
Persone con il nome Matthias Dudler lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Matthias Dudler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Dudler
Numero di pubblicazione: HR02-1005522149, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hofag AG, in Gränichen, CHE-102.493.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306407).
Statutenänderung:
27.06.2022. 27.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in und von der Schweiz aus die Erbringung von Finanzdienstleistungen, namentlich die Vermögensverwaltung nach Art. 17 Abs. 1 FINIG und Weiterleitung von Kundenaufträgen nach Massgabe des Finanzinstitutsgesetzes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 27.06.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Wolfgang, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudler, Matthias, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005456592, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Detlefson Anlageberatung AG, in Wettingen, CHE-109.514.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343584).
Statutenänderung:
31.03.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen der Vermögensverwaltung und Anlageberatung nach Massgabe des Finanzinstitutsgesetzes sowie das Weiterleiten von Kundenaufträgen und das Vermitteln und Durchführen von Finanz- und Treuhandgeschäften. Zusätzlich bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Kunstobjekten, insbesondere mit Bildern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crowe Curator Audit AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudler, Matthias, von Zürich, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Haber, Hanns Peter, von Lampenberg, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4096939, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
PH Wealth Management AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.559.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2369089).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudler, Matthias, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.