Andreas Dudler
residente a Wangs, da Pfäfers Mandati attuali: PENSIONSKASSE IMBREX in Liquidation Persone correlate: Stephan Alexander Keller, Massimo Antonio Puliafito, Markus Bichsel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Dudler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Dudler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Dudler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Dudler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Dudler
Persone con il nome Andreas Dudler lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Andreas Dudler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Dudler
Numero di pubblicazione: HR02-1005687715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308008).
Name neu:
PENSIONSKASSE IMBREX in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.12.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dudler, Andreas, von Pfäfers, in Vilters-Wangs, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Puliafito, Massimo Antonio, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bichsel, Markus, von Sumiswald, in Würenlingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Elezi, Hadis, von Flums, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Killias, Anna Petra, von Chur, in Laax, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005308008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PENSIONSKASSE IMBREX, in Pfungen, CHE-109.724.139, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Doris, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudler, Andreas, von Pfäfers, in Vilters-Wangs, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bichsel, Markus, von Sumiswald, in Würenlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004550606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
switchplus ag, in Zürich, CHE-114.860.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2018, Publ. 4392697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kofmel, Peter, von Deitingen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dudler, Andreas, von Thal, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacot-Guillarmod, Pascal, von La Sagne, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dhaenens, Jonas, belgischer Staatsangehöriger, in Lochristi (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.