Jean Ducommun
residente a Crissier, da Le Locle Mandati attuali: DUCOMMUN SA Persone correlate: Cédric Locher, Céline Chevalley, Nora Morisod e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean Ducommun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean Ducommun"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean Ducommun", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean Ducommun"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean Ducommun
Persone con il nome Jean Ducommun lavorano in questi rami economici
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Jean Ducommun
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean Ducommun
Numero di pubblicazione: 2537209, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MEDIPOOL AG, in Zug, CHE-107.680.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 20, Publ. 4736920).
Statutenänderung:
26.08.2015.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 6, 6330 Cham.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducommun, Dr. Jean-Claude, von Genève, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caliezi, Dr. Christoph, von Rähzüns, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5762994, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektro Leuenberger GmbH, in Wyssachen, CH-053.4.004.186-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 6, Publ. 4866012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ducommun, Jean-Maurice, von Le Locle und Les Ponts-de-Martel, in St-Blaise (Gemeinde Saint-Blaise), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Christoph, von Huttwil, in Wyssachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4866012, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektro Leuenberger GmbH, in Wyssachen, CH-053.4.004.186-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.1996, S. 263).
Statutenänderung:
27.11.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf sowie die Installation von elektrischem und elektronischem Material aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sich, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Fax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducommun, Jean-Maurice, von Le Locle und Les Ponts-de-Martel, in St-Blaise (Gemeinde Saint-Blaise), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Leuenberger, Christoph, von Huttwil, in Wyssachen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].