Romaine Michèle Duc-Bonvin
residente a Crans-Montana, da Crans-Montana Mandati attuali: Job Transit Services, société coopérative, Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche e di più Persone correlate: Marie Elisabeth Julen-Favre, Gérald Antille, Antoine Fournier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Romaine Michèle Duc-Bonvin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Romaine Michèle Duc-Bonvin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Romaine Michèle Duc-Bonvin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Romaine Michèle Duc-Bonvin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Romaine Michèle Duc-Bonvin
Persone con il nome Romaine Michèle Duc-Bonvin lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Commercio di prodotti alimentari
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Romaine Michèle Duc-Bonvin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Romaine Michèle Duc-Bonvin
Numero di pubblicazione: HR02-1006129607, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Job Transit Services, société coopérative, à Sierre, CHE-105.189.129, société coopérative (No. FOSC 239 du 08.12.2022, Publ. 1005623902).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Jean-Charles, de Miège, à Sierre, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Duc-Bonvin, Romaine Michèle, de Crans-Montana, à Crans-Montana, présidente, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005870097, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche, à Sierre, CHE-104.341.340, association (No. FOSC 67 du 05.04.2022, Publ. 1005443657).
Modification des statuts:
23.08.2023.
Nouveau but:
L'association a pour buts: de gérer et d'exploiter le patrimoine qui est sa propriété en le mettant prioritairement à disposition des activités liées à l'exploitation hospitalière et subsidiairement du développement économique et culturel de la région de Sierre et Loèche;
maintenir les immeubles dans un bon état d'entretien;
soutenir, dans le domaine de la santé et du social, des actions qui sont déployées dans la juridiction des communes membres par des organismes publics ou privés.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Epiney, Dominique, de Anniviers, à Sierre, secrétaire hors comité, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Melly, Nicolas, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Duc-Bonvin, Romaine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, présidente du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire [précédemment: vice-présidente du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Métrailler, Robert Marcel, de Sierre, à Sierre, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire;
Favre-Caloz, Anne-José, de Anniviers, à Noble-Contrée, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Lamon, Anthony Charles, de Lens, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR01-1005800644, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation FAVA, à Sion, CHE-480.080.746, Rue de la Porte-Neuve 2, 1950 Sion, fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
19.06.2023.
But:
La Fondation a pour but: 1. a. d'accueillir des personnes en situation d'urgence, avec ou sans enfants, victimes de violences domestiques au sens de la loi cantonale valaisanne sur les violences domestiques (LVD) ou de traite d'êtres humains pour leur offrir écoute et sécurité. b. de conseiller, d'aider et d'accompagner ces personnes. c. de coordonner leur prise en charge dans le cadre du réseau en Valais. d. de contribuer à la sensibilisation, à l'information et à la prévention au sein de la population sur ce sujet. 2. La Fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit pas de but lucratif ou commercial. 3. Si une corporation de droit public est légalement tenue de fournir des prestations analogues à celles de la Fondation, celle-ci n'intervient qu'à titre subsidiaire.
Personne(s) inscrite(s):
Maret, Marianne, de Val de Bagnes, à Troistorrents, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Antille, Erika, de Anniviers, à Sierre, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Duc-Bonvin, Romaine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, membre du conseil de fondation, trésorière, avec signature collective à deux;
Bauer, Isabelle, de Conthey, à Vétroz, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Roduit, Michel, de Leytron, à Martigny-Combe, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Schmidt, Laurent, de Lausanne, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
AUDITEM SA (CHE-163.098.293), à Sierre, organe de révision.