Peter Dransfeld
residente a Ermatingen, da Ermatingen Mandati attuali: ETANOVA AG, dransfeldarchitekten ag Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Dransfeld", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Dransfeld"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Dransfeld", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Dransfeld"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Dransfeld
Persone con il nome Peter Dransfeld lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Peter Dransfeld
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Dransfeld
Numero di pubblicazione: HR02-1005654794, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), in Zürich, CHE-105.955.734, Verein (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dransfeld, Peter, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005263699, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wy & Kafi Mesmerhuus GmbH, in Ermatingen, CHE-277.628.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639923).
Statutenänderung:
29.07.2021.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grüninger, Kurt, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grüninger, Susanne, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Markus, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dransfeld, Peter, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kreis, Martha, von Walzenhausen, in Ermatingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wy & Kafi Mesmerhuus GmbH (CHE-277.628.080), in Ermatingen, Gesellschafterin, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005247954, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EKT AG, in Arbon, CHE-108.955.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichelt, Dr. Dieter, von Kreuzlingen, in Alterswilen (Kemmental), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dransfeld, Peter, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperle, Josef, von Degersheim, in Fischingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Wilhelm, von Marthalen, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler-Engel, Anita, von Mammern und Appenzell, in Mammern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simioni, Martin, von Winterthur, in Egnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritz, Michael Räto, von Herisau, in Roggwil TG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].