Rudolf H. Dollé
residente a Küssnacht am Rigi, da Clos du Doubs Mandati attuali: KMUvalent AG, FWB Immobilien AG Persone correlate: Adelheid Stutzer, Claude Maria Richoz, Verena Schaub e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf H. Dollé", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf H. Dollé"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf H. Dollé", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf H. Dollé"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf H. Dollé
Persone con il nome Rudolf H. Dollé lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Rudolf H. Dollé
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf H. Dollé
Numero di pubblicazione: HR02-1004891565, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
KMUvalent AG, in Risch, CHE-100.377.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S.20, Publ. 4671962).
Statutenänderung:
11.05.2020.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Fahrzeug, EDV Hard- und Software sowie Büromaschinen und -einrichtungen gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.04.1999 zum Preis von CHF 70'000.00, wofür 70 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dollé, Rudolf, von Clos du Doubs, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Epiquerez, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Richoz, Claude Maria, von Kriens, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stutzer, Adelheid, von Küssnacht (SZ), in Steinerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6905988, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FWB Immobilien AG, in Ebikon, CH-100.5.006.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2004, S. 14, Publ. 2611388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Fritz, von Kerzers, Luzern und Ebikon, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dollé, Rudolf H., von Clos du Doubs, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht am Rigi];
Alfred Bischof AG (CH-170.3.017.234-4), in Risch, Revisionsstelle [bisher: Alfred Bischof AG].