Franz Dörig
residente a Appenzell, da Appenzell Mandati attuali: Hasler Logistik AG Persone correlate: Beat Gnädinger, Bruno Lusti, Dominik Hasler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Dörig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Dörig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Dörig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Dörig"
|
|
Franz Dörig
residente a Gais, da Appenzell Mandati attuali: F. Dörig GmbH, F. Dörig Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Dörig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Dörig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franz Dörig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franz Dörig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franz Dörig
Persone con il nome Franz Dörig lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Construzione del soprassuolo
Altri servizi connessi al trasporto
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Franz Dörig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franz Dörig
Numero di pubblicazione: HR02-1006105683, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Seniorenzentrum Hardmatt, in Strengelbach, CHE-108.049.424, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552488).
Domizil neu:
Hardmattenweg 19, 4802 Strengelbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurth, Werner, von Rütschelen, in Strengelbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Nathalie, von Uerkheim, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Franz, von Appenzell, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonäsch, Fritz, von Strengelbach, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Roger, von Wohlen (AG), in Strengelbach, Geschäftsführer, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Marco, von Reitnau, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissbarth, Lars, von Würenlingen, in Triengen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005942561, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Frado GmbH, in Ingenbohl, CHE-110.573.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269564).
Statutenänderung:
29.12.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.10.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 29'240'790.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 28'686'159.37 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Frado Immobilien AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Franz, von Schwyz, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005840134, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
DBspar AG, in Schwende-Rüte, CHE-146.964.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doerig, Peter Josef, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörig, Franziska Silvia, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörig, Reto Bruno, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].