Gianni Di Renzo
residente a Schänis, da Italia Mandati attuali: LIFE Style GmbH, Life, Di Renzo Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gianni Di Renzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gianni Di Renzo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gianni Di Renzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gianni Di Renzo"
|
|
Gianni Di Renzo
residente a Zürich, da Obfelden Mandati attuali: Topas Personal Winterthur AG, ADT Music Group GmbH in Liquidation Persone correlate: Benjamin Emanuel Riem, Angela Giannetta, Nicole Coelho Correia e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gianni Di Renzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gianni Di Renzo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gianni Di Renzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gianni Di Renzo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gianni Di Renzo
Persone con il nome Gianni Di Renzo lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Intermediazione lavoratori temporanei
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Commercio di vestiti
Intermediazione lavoratori temporanei
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Gianni Di Renzo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gianni Di Renzo
Numero di pubblicazione: HR02-1005502407, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Topas Personal Winterthur AG, in Winterthur, CHE-162.874.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499090).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Renzo, Gianni, von Obfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Riem, Benjamin Emanuel, von Kirchdorf (BE), in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005404339, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Topas Personal Winterthur AG, in Winterthur, CHE-162.874.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Renzo, Gianni, von Obfelden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005272035, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Teqfive GmbH, in Zürich, CHE-181.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125143).
Statutenänderung:
09.07.2021.
Firma neu:
Buru Gips GmbH.
Domizil neu:
c/o TCL Treuhand Versicherungen & Immobilien, Flurstrasse 30, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Gipsergeschäftes sowie Ausführung von Bauarbeiten aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Renzo, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Schänis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Caloro, Umberto, italienischer Staatsangehöriger, in Hüttikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
D'Onofrio, Fernando Bartolomeo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meleleo, Raoul Enrico, von Glarus Nord, in Eschenbach (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buruiana, Ionut, rumänischer Staatsangehöriger, in Safenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.