Felix Deutsch
residente a Gstaad, da Aarau Mandati attuali: Aero-Club der Schweiz, arcontrix GmbH Persone correlate: Markus Arn, Eugen Thomas Maria Stieger, Claudia Josefa Eva Zürcher-Fabjan e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Deutsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Deutsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Deutsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Deutsch"
|
|
Felix Deutsch
residente a Oberaach, da Märstetten Mandati attuali: Kummer Werkzeugbau AG Persone correlate: Peggy Anne Eggenberger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Deutsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Deutsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Felix Deutsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Felix Deutsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Felix Deutsch
Persone con il nome Felix Deutsch lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di altre macchine
Servizi sport
Servizi per consulenza manageriale
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome Felix Deutsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Felix Deutsch
Numero di pubblicazione: HR02-1005643548, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
arcontrix GmbH, in Grossaffoltern, CHE-112.914.686, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S.4, Publ. 5276422).
Statutenänderung:
21.12.2022.
Sitz neu:
Saanen.
Domizil neu:
Staldenweg 11, 3780 Gstaad.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deutsch, Felix, von Aarau, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Grossaffoltern].
Numero di pubblicazione: HR02-1004966933, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ghielmetti AG, in Biberist, CHE-103.747.538, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893735).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasem, Bernhard, genannt Bernard, von Rüschegg, in Laufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Deutsch, Felix, von Aarau, in Grossaffoltern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004695781, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Brugg Kabel AG, in Brugg, CHE-105.960.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004680171).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deutsch, Felix, von Aarau, in Grossaffoltern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Yves, von Mörschwil, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zarotti, Janina, von Landquart, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.