Dr. Maxime Maurice Delaloye
residente a Riddes, da Riddes Mandati attuali: DELALOYE - Entreprenariat Agricole Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Maxime Maurice Delaloye", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Maxime Maurice Delaloye"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Maxime Maurice Delaloye", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Maxime Maurice Delaloye"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maxime Maurice Delaloye
Persone con il nome Maxime Maurice Delaloye lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Maxime Maurice Delaloye
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maxime Maurice Delaloye
Numero di pubblicazione: 3820729, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Valsynthese SA, in Brig-Glis, CHE-103.334.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3377967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
L'Eplattenier, François André Dr., von Les Geneveys-sur-Coffrane, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delaloye, Maurice, von Riddes, in Riddes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntern Flückiger, Rebekka, von Brig-Glis, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fardel, Mathieu Edouard, von Ayent, in Sion, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guzzetti, Mara Beatrice, von Therwil, in Therwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troger, Markus, von Raron, in Raron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3182477, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
DR - Food & Beverage Sàrl, à Riddes, CHE-260.895.951, Impasse des Fruits 7, 1908 Riddes, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.11.2016.
But:
exploitation de restaurants, bars à vins, oenothèques, mise en valeur et vente de vins, spiritueux et produits du terroir, ainsi que vente de nourriture et de boissons lors d'événements promotionnels, récréatifs, sportifs et toutes opérations convergentes;
la société peut effectuer toute opération en relation avec son but social, notamment acquérir des biens immobiliers;
la société peut ouvrir des succursales en Suisse ou à l'étranger;
la société peut en outre exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but en Suisse ou à l'étranger;
la société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 11.11.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Delaloye, Maxime, de Riddes, à Riddes, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Remondeulaz, Denis, de Chamoson, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1298011, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
RedElec Technologie SA, à Riddes, CHE-113.683.868, société anonyme (No. FOSC 151 du 06.08.2010, p. 13, Publ. 5761164).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delaloye, Maurice, de Riddes, à Riddes, président, avec signature collective à deux;
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Larpin, Pascal, de Féchy, à Charrat, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Narcisse, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Vouillamoz, Raymond, de Riddes, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux;
Delessert, Frédéric, de Sion, à Bramois (Sion), administrateur, avec signature collective à deux;
Rouiller-Monay, Stéphane, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Rouiller, Stéphane, secrétaire (hors-conseil) sans droit de signature];
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.