Lauro Degiorgi
residente a Lugano, da Miglieglia Mandati attuali: Fondazione Gabriele Chiattone Persone correlate: Giuseppina Sansossio Brenchio, Giorgio Paolo Cesare Giudici, Francesco Beretta Piccoli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lauro Degiorgi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lauro Degiorgi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lauro Degiorgi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lauro Degiorgi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lauro Degiorgi
Persone con il nome Lauro Degiorgi lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Lauro Degiorgi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lauro Degiorgi
Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Gabriele Chiattone, in Lugano, Via Magatti 3, c/o studio legale, avv. Torricelli & Caronna, 6900 Lugano, Fondazione (nuova iscrizione).
Data dell'atto costitutivo:
21.5.1982, 9.9.1982.
Scopo:
Aiuto alla gioventù bisognosa di educazione fisica o psichica speciale, direttamente o tramite istituzioni benefiche che perseguono analoghi scopi.
Organizzazione:
Consiglio di fondazione, da 3 a 5 membri e ufficio di revisione. Costituzione della fondazione per disposizioni di ultima volontà del 21.05.1982 e 09.09.1982.
Persone iscritte:
Torricelli, Giuseppe, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due;
Degiorgi, Lauro, da Miglieglia, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Foppa, Giorgio, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Giudici, Giorgio, da Giornico, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.