Jigme Dorjee De Silva
residente a Lindau, da Schleinikon Mandati attuali: Paratix GmbH, adegna Swiss GmbH e di più Persone correlate: Frank Ehringer, Matthias Patzer, Peter Franz Laggner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jigme Dorjee De Silva", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jigme Dorjee De Silva"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jigme Dorjee De Silva", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jigme Dorjee De Silva"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jigme Dorjee De Silva
Persone con il nome Jigme Dorjee De Silva lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Intermediazione lavoratori
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Intermediazione lavoratori
Privato con il nome Jigme Dorjee De Silva
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jigme Dorjee De Silva
Numero di pubblicazione: HR02-1005566217, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Paratix GmbH, bisher in Zürich, CHE-114.309.846, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377861).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o M & P Treuhand AG Baden, Bruggerstrasse 21, 5400 Baden.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen wie Unternehmensberatung in den Bereichen Change Management, Process Reengineering und Projektmanagement, Beratung im Zusammenhang mit Enterprise-Resource-Planning-Systemen, Prozessberatungen und Prozess-Coaching sowie Informatikdienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Erstellung von und den Handel mit Computerhard- und software sowie die Vermittlung von Personal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.07.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M & P Treuhand AG Baden (CHE-107.125.502), in Baden, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meng, Christoph Patrick, von Frick, in Lengnau (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehringer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Waghäusel (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
De Silva, Jigme Dorjee, von Schleinikon, in Lindau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004545986, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
aldoluck AG, in Pfäffikon, CHE-110.053.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luck, Aldo, von Schiers, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roediger, Jasmin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Silva, Jigme Dorjee, von Lindau, in Schleinikon, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.